SPRINGHILL COMMUNITY CENTRE LTD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Promote any charitable purposes for the benefit of the community of Spring Hill ward particular and Hyndburn more generally. Manage a community centre. Promote and organise co-operation between local inhabitants, voluntary & community orgaisations, statutory bodies and other agencies by promoting training, health issues, relief of poverty, public safety & community cohesion.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

1 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Gweithgareddau Crefyddol
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 06 Chwefror 2006: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
1 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHIFA BEGUM | Ymddiriedolwr | 22 March 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.82k | £9.67k | £0 | £7.56k | £6.71k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.86k | £8.97k | £0 | £10.88k | £7.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 15 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 08 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 02 Chwefror 2023 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 28 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 23 Tachwedd 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 10 AUGUST 2004
Gwrthrychau elusennol
(1) TO PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY OF SPRINGHILL WARD PARTICULARLY AND HYNDBURN MORE GENERALLY, AND IN PARTICULAR THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, THE PROTECTION OF HEALTH, THE RELIEF OF POVERTY, THE PROMOTION OF PUBLIC SAFETY AND PREVENTION OF CRIME, THE ADVANCEMENT OF RACIAL HARMONY AND COMMUNITY COHESION, THE PROVISION OF RECREATIONAL AND LEISURE FACILITIES, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE OF PERSONS IN NEED BY REASON OF THEIR YOUTH, AGE, INFIRMITY OR DISABLEMENT, UNEMPLOYMENT OR SOCIAL ECONOMIC CIRCUMSTANCES, OR OTHER DISADVANTAGE, OR FOR THE PUBLIC AT LARGE; (2) TO PROVIDE AND MANAGE A COMMUNITY CENTRE AND TO PROMOTE AND ORGANISE CO-OPERATION BETWEEN LOCAL INHABITANTS, VOLUNTARY AND COMMUNITY ORGANISATIONS, STATUTORY BODIES AND OTHER AGENCIES IN THE ACHIEVEMENT OF THESE PURPOSES.
Maes buddion
SPRINGHILL WARD PARTICULARLY AND HYNDBURN MORE GENERALLY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
SPRING HILL COMMUNITY CENTRE
EXCHANGE STREET
ACCRINGTON
BB5 0JD
- Ffôn:
- 01254392974
- E-bost:
- info@springhillcc.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window