Hanes ariannol THE ROTARY CLUB OF BOLTON LE MOORS CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 1113032
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2014 | 30/06/2015 | 30/06/2016 | 30/06/2017 | 30/06/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.09k | £8.94k | £4.18k | £5.30k | £3.64k | |
|
Cyfanswm gwariant | £17.70k | £5.34k | £5.46k | £15.00k | £10.41k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.