COLLINS EDUCATIONAL TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Aims to help young people and children in their education and training by making grants to individuals
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 June 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 09 Mai 2006: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Butcher | Ymddiriedolwr | 30 June 2020 |
|
|
||||||||||
JACK MATTHEW COLLARD | Ymddiriedolwr | 07 June 2015 |
|
|
||||||||||
FRANK GEOFFREY COLLINS | Ymddiriedolwr |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | 30/06/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £44.89k | £49.08k | £40.89k | £49.76k | £128.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £60.83k | £62.50k | £73.13k | £74.10k | £77.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2024 | 08 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2024 | 08 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2023 | 29 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2023 | 29 Mawrth 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2022 | 26 Chwefror 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2022 | 26 Chwefror 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2021 | 19 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2021 | 26 Mawrth 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Mehefin 2020 | 10 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Mehefin 2020 | 10 Ionawr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 1 JULY 2005 AS AMENDED BY DEED DATED 14 MAY 2016
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES SHALL APPLY THE CAPITAL AND INCOME OF THE TRUST FUND IN ONE OR MORE OF THE FOLLOWING WAYS AS THE TRUSTEES MAY IN THEIR DISCRETION THINK FIT 3.1.1 IN AWARDING SCHOLARSHIPS, EXHIBITIONS, BURSAR1ES OR MAINTENANCE ALLOWANCES TENABLE AT ANY SCHOOL, UNIVERSITY OR EDUCATIONAL ESTABLISHMENT APPROVED BY THE TRUSTEES TO PERSONS WHO ARE IN NEED OF FINANCIAL ASSISTANCE IN ORDER TO ATTEND SUCH EDUCATIONAL ESTABLISHMENT AND 3.1.2 IN OTHERWISE FURTHERING THE EDUCATION OF SUCH PERSONS
Maes buddion
COUNTIES OF BUCKINGHAMSHIRE, SOMERSET, SURREY, WILTSHIRE AND THE AREA OF THE LOCAL AUTHORITIES BEING THE FORMER COUNTY OF AVON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
10 COLLETT WAY
FROME
BA11 2XR
- Ffôn:
- 01373466408
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window