ymddiriedolwyr WILTS AND BATH ADVANCED MOTORCYCLISTS
Rhif yr elusen: 1113042
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kenneth Wade Fryer BA FCA | Cadeirydd | 01 May 2018 |
|
|
||||
Christopher Charles Richards | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
Christopher James Drewett | Ymddiriedolwr | 01 February 2022 |
|
|
||||
Keith Munns | Ymddiriedolwr | 01 February 2021 |
|
|
||||
Thomas Malcolm Flynn | Ymddiriedolwr | 27 October 2020 |
|
|
||||
Barry John Seed | Ymddiriedolwr | 27 October 2020 |
|
|
||||
Robert Alan Blackburn | Ymddiriedolwr | 27 October 2020 |
|
|
||||
Partick Rule | Ymddiriedolwr | 02 May 2018 |
|
|
||||
Bernadette Kenrick | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
LESLIE SNELGROVE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.