Ymddiriedolwyr FURNESS MUSIC CENTRE
Rhif yr elusen: 1112934

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIona Roberts | Cadeirydd | 09 March 2021 |
|
|
||||
Harriet Louise Hampshire | Ymddiriedolwr | 04 March 2023 |
|
|
||||
Madelaine Heslop | Ymddiriedolwr | 04 March 2023 |
|
|
||||
Judith Mary Wray | Ymddiriedolwr | 04 March 2023 |
|
|
||||
Simone Bernadette Huitson | Ymddiriedolwr | 04 March 2023 |
|
|
||||
Janet Elizabeth Heffernan | Ymddiriedolwr | 04 March 2023 |
|
|
||||
Graham John Wood | Ymddiriedolwr | 16 January 2018 |
|
|
||||
Jean Ashworth | Ymddiriedolwr | 15 February 2015 |
|
|
||||
DAVID JOHN GILLAM | Ymddiriedolwr | 22 August 2011 |
|
|
||||
TIMOTHY JOHN BAXTER | Ymddiriedolwr | 22 August 2011 |
|
|
||||
Peter Fitzpatrick | Ymddiriedolwr | 04 November 2005 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.