THE TAVISTOCK SUBSCRIPTION LIBRARY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To educate the public by preserving and collecting historical information relating to Tavistock and the surrounding area and providing library facilities for reference and research. We currently hold Coffee mornings Writers Groups besides offering research and study opportunities
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2024
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Cernyw
- Dyfnaint
Llywodraethu
- 12 Mawrth 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Simon Patrick Dell MBE QCB | Cadeirydd | 07 July 2013 |
|
|
||||
Roger Charles Croxson | Ymddiriedolwr | 07 October 2024 |
|
|
||||
Sarah Helen Lace | Ymddiriedolwr | 07 October 2024 |
|
|
||||
Wyn Cudlip | Ymddiriedolwr | 07 October 2024 |
|
|
||||
Jessica Fairclough Maslen | Ymddiriedolwr | 18 March 2019 |
|
|
||||
Christopher Pancheri | Ymddiriedolwr | 18 March 2019 |
|
|
||||
Penelope Mary Gardiner | Ymddiriedolwr | 18 March 2019 |
|
|
||||
Sylvia Ruth Blowey | Ymddiriedolwr | 12 June 2018 |
|
|
||||
Felicity Luckman | Ymddiriedolwr | 12 June 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | 31/12/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £11.77k | £4.93k | £5.94k | £9.37k | £9.05k | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.81k | £4.93k | £5.59k | £4.44k | £7.54k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £10.00k | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2024 | 17 Ebrill 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 19 Mawrth 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 18 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 16 Mawrth 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 27 Mai 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 16 FEBRUARY 2007. as amended on 21 Sep 2020 as amended on 15 Apr 2024
Gwrthrychau elusennol
TO EDUCATE THE PUBLIC BY PRESERVING AND COLLECTING HISTORICAL INFORMATION RELATING TO TAVISTOCK AND THE SURROUNDING AREA AND PROVIDING LIBRARY FACILITIES FOR REFERENCE AND RESEARCH.
Maes buddion
TAVISTOCK AND THE SURROUNDING AREA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Tavistock Subscription Library
Court Gate
Guildhall Square
TAVISTOCK
Devon
PL19 0AE
- Ffôn:
- 07845 176870
- E-bost:
- tavistock.subslib@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window