Hanes ariannol VICTORY CHRISTIAN CENTRE (THE CHURCH) IN FELLOWSHIP WITH ASSEMBLIES OF GOD

Rhif yr elusen: 1114150
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £118.68k £82.46k £129.92k £134.77k £140.66k
Cyfanswm gwariant £120.88k £117.42k £120.70k £124.37k £144.13k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A