THE FRIENDS OF PUTTENHAM CHURCH

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To seek to ensure the preservation of the building and curtilage of the Parish Church of St.John the Baptist,Puttenham,Surrey for the benefit of the public as a building of historic and architectural importance by raising funds for the execution of capital projects designed to improve its amenity and to advance the education of the public as to the importance of maintaining the building's heritage
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Surrey
Llywodraethu
- 17 Mehefin 2006: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Suzanne Elise Duris | Ymddiriedolwr | 23 September 2022 |
|
|
||||
Alyson Barbara Warner | Ymddiriedolwr | 23 September 2022 |
|
|
||||
Melanie Jayne Mardle | Ymddiriedolwr | 08 October 2021 |
|
|
||||
Elizabeth Crosby | Ymddiriedolwr | 09 October 2020 |
|
|
||||
Ella Crickitt | Ymddiriedolwr | 20 July 2018 |
|
|
||||
Rebecca Frances Henry | Ymddiriedolwr | 29 September 2014 |
|
|
||||
JOHN REID HEWITSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.98k | £3.86k | £53.54k | £5.91k | £6.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.81k | £10.62k | £657 | £1.52k | £604 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 12 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 09 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 26 Medi 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 10 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 13 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 6 DECEMBER 2005 AMENDED 1 JUNE 2006
Gwrthrychau elusennol
TO SEEK TO ENSURE THE PRESERVATION OF THE BUILDING AND CURTILAGE OF ST JOHN THE BAPTIST CHURCH, PUTTENHAM, SURREY FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC AS A BUILDING OF HISTORIC AND ARCHITECTURAL IMPORTANCE BY RAISING FUNDS FOR THE EXECUTION OF CAPITAL PROJECTS DESIGNED TO IMPROVE ITS AMENITY AND TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE PUBLIC AS TO THE IMPORTANCE OF MAINTAINING THE BUILDINGS HERITAGE.
Maes buddion
PUTTENHAM, SURREY
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
QUESTORS
MONKS GROVE
COMPTON
GUILDFORD
GU3 1EA
- Ffôn:
- 01483810431
- E-bost:
- hewitsonjohn12@gmail.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window