CHASE COUNCIL FOR VOLUNTARY SERVICE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Chase Council for Voluntary Service promotes and supports the third sector in Cannock Chase by: Developing new and existing voluntary groups; Offering a range of office services and advice; Representing local groups in central and local government; Liaising between voluntary organisations and statutory agencies and supporting the development of key partnerships in Cannock Chase
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2014
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Dinas Birmingham
- Dinas Coventry
- Dudley
- Sandwell
- Solihull
- Swydd Stafford
- Walsall
- Wolverhampton
Llywodraethu
- 29 Mawrth 2016: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1161077 SUPPORT STAFFORDSHIRE
- 23 Chwefror 2006: Cofrestrwyd
- 29 Mawrth 2016: Tynnwyd (TROSGLWYDDO CRONFEYDD)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2010 | 31/03/2011 | 31/03/2012 | 31/03/2013 | 31/03/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £655.29k | £607.34k | £524.59k | £561.57k | £338.62k | |
|
Cyfanswm gwariant | £597.28k | £679.74k | £593.35k | £558.69k | £464.57k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £565.10k | £487.59k | £369.01k | £445.21k | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £60.57k | £80.59k | £116.89k | £82.21k | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £400 | £410 | £337 | £304 | N/A | |
|
Incwm - Arall | £29.23k | £38.75k | £38.35k | £33.84k | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £591.19k | £679.74k | £593.35k | £558.69k | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £4.09k | £0 | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2015 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2015 | 18 Mawrth 2016 | 47 diwrnod yn hwyr | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2014 | 05 Rhagfyr 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2014 | 05 Rhagfyr 2014 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2013 | 13 Ionawr 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2013 | 13 Ionawr 2014 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2012 | 04 Ionawr 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2012 | 09 Ionawr 2013 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 11 OCTOBER 2005
Gwrthrychau elusennol
(A) PROMOTE ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF THE COMMUNITY WITHIN STAFFORDSHIRE AND THE WEST MIDLANDS, WITH PARTICULAR REFERENCE TO THE LOCAL GOVERNMENT DISTRICT OF CANNOCK CHASE COUNCIL (HEREINAFTER CALLED "THE AREA OF BENEFIT") AND, IN PARTICULAR, THE ADVANCEMENT OF EDUCATION, THE PROTECTION OF HEALTH AND THE RELIEF OF POVERTY, DISTRESS AND SICKNESS; (B) PROMOTE AND ORGANISE CO-OPERATION IN THE ACHIEVEMENT OF THE ABOVE PURPOSES AND, TO THAT END, TO BRING TOGETHER IN COUNCIL REPRESENTATIVES OF THE VOLUNTARY ORGANISATIONS AND STATUTORY AUTHORITIES WITHIN THE AREA OF BENEFIT. PROVIDED THAT IN CARRYING OUT THESE CHARITABLE PURPOSES, THE COUNCIL WILL SEEK TO CHALLENGE ALL FORMS OF OPPRESSION AND INEQUALITY AND TO GIVE PRIORITY TO WORKING WITH PEOPLE WHOSE FULL PARTICIPATION IN SOCIETY IS LIMITED BY ECONOMIC POLITICAL AND SOCIAL DISADVANTAGE.
Maes buddion
WITHIN STAFFORDSHIRE AND THE WEST MIDLANDS, WITH PARTICULAR REFERENCE TO THE LOCAL GOVERNMENT DISTRICT OF CANNOCK CHASE COUNCIL
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window