Hanes ariannol THE SUDANESE NUBIAN ASSOCIATION - UK
Rhif yr elusen: 1115984
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 25/11/2019 | 25/11/2020 | 25/11/2021 | 25/11/2022 | 25/11/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.75k | £22.60k | £23.84k | £34.25k | £10.84k | |
|
Cyfanswm gwariant | £11.90k | £18.93k | £6.50k | £41.83k | £8.06k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £22.60k | £7.55k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.