Dogfen lywodraethu CAVERNOMA ALLIANCE UK
Rhif yr elusen: 1114145
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 11/01/2006 AS AMENDED BY RESOLUTIONS DATED 29/4/2010, 29/7/2011, 2/12/2012 & 15/06/2013
Gwrthrychau elusennol
1. PROMOTE AND PROTECT THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF SUFFERERS OF CAVERNOMA THROUGH THE PROVISION OF SUPPORT, EDUCATION, RESEARCH AND PRACTICAL ADVICE AND 2. ADVANCE THE EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC IN ALL AREAS RELATING TO CAVERNOMA
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
NATIONAL
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.