ORGANISATION FOR ANTI-CONVULSANT SYNDROME

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Organisation for Anti-convulsant Syndromes works to support families affected by disabilities caused by the adverse effects of medications used in pregnancy.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
- Gogledd Iwerddon
- Yr Alban
Llywodraethu
- 24 Hydref 2006: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mrs Jo Cozens | Cadeirydd | 01 March 2014 |
|
|
||||
Carol Lapidge | Ymddiriedolwr | 01 January 2018 |
|
|
||||
Karen Keely | Ymddiriedolwr | 27 April 2014 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £106 | £994 | £507 | £1.10k | £1.57k | |
|
Cyfanswm gwariant | £25 | £971 | £696 | £893 | £447 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 11 Tachwedd 2023 | 11 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 04 Mai 2023 | 185 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 03 Tachwedd 2021 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 05 Mawrth 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 19 DECEMBER 2005
Gwrthrychau elusennol
A) THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PROTECTION AND PRESERVATION OF THE HEALTH OF PERSONS AFFECTED BY FETAL ANTI-CONVULSANT SYNDROME AND ANY RELATED CONDITION AND THEIR FAMILIES AND CARERS IN PARTICULAR BY BUT NOT RESTRICTED TO B) THE ADVANCEMENT OF THE EDUCATION OF THE MEDICAL PROFESSION AND THE GENERAL PUBLIC INTO FETAL ANTI-CONVULSANT SYNDROME AND ITS IMPLICATIONS FOR THE FAMILY C) THE PROMOTION OF RESEARCH INTO THE CAUSES, EFFECTS, TREATMENT AND MANAGEMENT OF FETAL ANTI-CONVULSANT SYNDROME AND TO DISSEMINATE THE USEFUL RESULTS THEREOF
Maes buddion
NOT DEFINED IN PRACTICE NATIONAL AND OVERSEAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
2 Aberfawr Terrace
Abertridwr
Caerphilly
CF83 4EL
- Ffôn:
- 07940002377
- E-bost:
- oacscharity.org@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window