Hanes ariannol INCLUSION VENTURES LIMITED

Rhif yr elusen: 1113939
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £344.20k £550.22k £654.95k £331.71k £408.51k
Cyfanswm gwariant £272.75k £327.74k £673.48k £356.20k £436.31k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £17.83k N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion N/A £957 £1.39k N/A N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A £0 £0 N/A N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A £548.21k £0 N/A N/A
Incwm - Gwaddolion N/A £0 £0 N/A N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A £54 £0 N/A N/A
Incwm - Arall N/A £994 £0 N/A N/A
Incwm - Cymynroddion N/A £0 £0 N/A N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A £327.74k £673.48k N/A N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A £0 £0 N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A £0 £2.66k N/A N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A £0 £0 N/A N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A £0 £0 N/A N/A
Gwariant - Arall N/A £0 £0 N/A N/A