Hanes ariannol WALLSEND BOYS CLUB

Rhif yr elusen: 1114421
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023 30/06/2024
Cyfanswm Incwm Gros £361.21k £369.02k £647.97k £849.41k £467.93k
Cyfanswm gwariant £317.32k £281.56k £336.53k £369.35k £499.80k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £16.98k
Incwm o grantiau'r llywodraeth £10.00k £11.32k N/A £17.12k £16.98k
Incwm o roddion a chymynroddion N/A N/A £526.16k £107.90k N/A
Incwm o weithgareddau masnachu eraill N/A N/A £0 £61.94k N/A
Incwm - Weithgareddau elusennol N/A N/A £121.63k £67.41k N/A
Incwm - Gwaddolion N/A N/A £0 £0 N/A
Incwm - Buddsoddiad N/A N/A £180 £600 N/A
Incwm - Arall N/A N/A £0 £0 N/A
Incwm - Cymynroddion N/A N/A £0 £0 N/A
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol N/A N/A £335.24k £369.09k N/A
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A £1.29k £258 N/A
Gwariant - Llywodraethu N/A N/A £0 £0 N/A
Gwariant - Sefydliad grantiau N/A N/A £0 £0 N/A
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau N/A N/A £0 £0 N/A
Gwariant - Arall N/A N/A £0 £0 N/A