Hanes ariannol HAMPSHIRE SEARCH AND RESCUE DOGS

Rhif yr elusen: 1114740
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £69.99k £22.69k £31.58k £23.38k £39.80k
Cyfanswm gwariant £56.49k £22.16k £23.97k £22.98k £32.38k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £11.00k £10.50k £7.69k N/A £21.36k