HEARING HELP ESSEX LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Hearing Help Essex is a registered charity governed by a memorandum and articles of association. The charity's object is the relief of people with an acquired hearing loss and who are hard of hearing resident in mid-Essex and the surrounding areas.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £126,113 o 2 gontract(au) llywodraeth
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
56 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Essex
Llywodraethu
- 15 Ionawr 2015: y derbyniwyd cronfeydd gan 289280 HEARING HELP - UTTLESFORD
- 23 Chwefror 2023: y derbyniwyd cronfeydd gan 1078781 THE ROTARY CLUB OF BRENTWOOD BREAKFAST TRUST FUND
- 10 Mai 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1051761 MALDON AND DISTRICT VISION IMPAIRED CLUB
- 25 Medi 2024: y derbyniwyd cronfeydd gan 1190195 ESSEX HEARING ADVICE SERVICES LIMITED
- 30 Mawrth 2006: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pam Lorimer | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
Kirsty Last | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||
Amy Martin | Ymddiriedolwr | 16 January 2023 |
|
|
||||
Deesha Bedia | Ymddiriedolwr | 22 April 2021 |
|
|
||||
Peter Smith | Ymddiriedolwr | 20 August 2018 |
|
|
||||
Paul Roberts | Ymddiriedolwr | 20 August 2018 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £127.73k | £101.98k | £132.43k | £150.71k | £224.32k | |
|
Cyfanswm gwariant | £114.82k | £99.96k | £121.23k | £183.48k | £238.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £16.04k | N/A | N/A | £126.11k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £89.88k | £9.50k | £33.79k | £37.87k | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 03 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 03 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 15 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 15 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 05 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 14 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 29 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 21 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 07 Rhagfyr 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 21 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 3 JANUARY 2006
Gwrthrychau elusennol
THE RELIEF OF PEOPLE WITH AN ACQUIRED HEARING LOSS AND WHO ARE HARD OF HEARING RESIDENT IN MID-ESSEX AND THE SURROUNDING AREAS
Maes buddion
MID-ESSEX AND THE SURROUNDING AREAS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Meadow View Cottage
Moulsham Mill
Parkway
CHELMSFORD
Essex
- Ffôn:
- 01245496347
- E-bost:
- info@hearinghelpessex.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window