ymddiriedolwyr HEARING HELP ESSEX LIMITED
Rhif yr elusen: 1113498
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pam Lorimer | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||||
Kirsty Last | Ymddiriedolwr | 17 June 2024 |
|
|
||||||
Amy Martin | Ymddiriedolwr | 16 January 2023 |
|
|
||||||
Deesha Bedia | Ymddiriedolwr | 22 April 2021 |
|
|||||||
Nicholas Watson | Ymddiriedolwr | 26 October 2020 |
|
|||||||
Paul Roberts | Ymddiriedolwr | 20 August 2018 |
|
|||||||
Peter Smith | Ymddiriedolwr | 20 August 2018 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.