ymddiriedolwyr CENTRE FOR INVESTIGATIVE JOURNALISM LIMITED
Rhif yr elusen: 1118602
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Isabel Hilton | Cadeirydd | 08 September 2017 |
|
|
||||
Stefania Spezzati | Ymddiriedolwr | 12 July 2024 |
|
|
||||
Alfred William HILL | Ymddiriedolwr | 31 May 2023 |
|
|||||
Barbora Bukovska | Ymddiriedolwr | 07 June 2018 |
|
|||||
Iona Craig | Ymddiriedolwr | 01 March 2018 |
|
|
||||
Gillian Phillips | Ymddiriedolwr | 07 December 2017 |
|
|||||
Martin Tomkinson | Ymddiriedolwr | 08 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.