CLARKS FARM GREYHOUND RESCUE

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The charity provides safe kennels for ex-racing greyhounds, promotes them as pets and pro-actively seeks to find homes for them
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
11 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Anifeiliaid
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Darparu Gwasanaethau
- Dorset
- Essex
- Suffolk
- Swydd Gaergrawnt
- Swydd Hertford
Llywodraethu
- 26 Ebrill 2006: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau ymgyrchoedd a gweithgaredd gwleidyddol
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
edward patmore | Ymddiriedolwr | 28 March 2024 |
|
|
||||
Naomi Ward | Ymddiriedolwr | 28 March 2024 |
|
|
||||
Emilyjade farr | Ymddiriedolwr | 17 August 2019 |
|
|
||||
STEPHEN PHILIP COBB | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £56.96k | £962.88k | £249.23k | £269.28k | £331.88k | |
|
Cyfanswm gwariant | £64.43k | £149.80k | £261.80k | £234.29k | £258.98k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £8.65k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £11.15k | £3.10k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £936.82k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £24.33k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £1.73k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £800.00k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £148.27k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £3.18k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £1.53k | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 28 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | 28 Chwefror 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 20 Chwefror 2025 | 357 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | 20 Chwefror 2025 | 357 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 14 Rhagfyr 2023 | 289 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | 14 Rhagfyr 2023 | 289 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 08 Mawrth 2022 | 8 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | 08 Mawrth 2022 | 8 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 16 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | 16 Chwefror 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 16 JANUARY 2006
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE THE SUFFERING OF GREYHOUNDS AND PROTECT SUCH DOGS FROM CRUELTY PARTICULARLY BY PROVIDING TEMPORARY SHELTER AND PLACING GREYHOUNDS IN SUITABLE PERMANENT HOMES. FOR THOSE GREYHOUNDS THAT HAVE NEED OF SUCH FACILITIES OWING TO AGE, ABANDONMENT, INJURY OR OTHER SUFFICIENT REASON WHICH HAS TERMINATED THEIR SPORTING LIFE.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICEESSEX, SUFFOLK, KENT, HERTFORDSHIRE AND CAMBRIDGESHIRE
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Clarks Farm Greyhounds
Wash Lane
Little Totham
Maldon
CM9 8LX
- Ffôn:
- 01621788315
- E-bost:
- clarksfarm@btinternet.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window