Hanes ariannol THE COMMUNITY CHILD CARE SERVICE

Rhif yr elusen: 1113632
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/05/2009 31/05/2010 31/05/2011 31/05/2012 31/05/2013
Cyfanswm Incwm Gros £58.61k £106.04k £94.61k £74.42k £39.32k
Cyfanswm gwariant £53.99k £81.30k £88.67k £75.34k £56.78k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A