Hanes ariannol INSTITUTE FOR VOLUNTARY ACTION RESEARCH

Rhif yr elusen: 1114403
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £863.03k £1.02m £805.43k £832.75k £904.67k
Cyfanswm gwariant £857.44k £827.79k £865.11k £894.49k £939.75k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A £12.10k £10.00k £10.00k
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £217.50k £473.00k £322.49k £325.00k £331.00k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £644.17k £545.89k £481.75k £503.46k £562.43k
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £1.36k £1.11k £1.19k £4.29k £11.24k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £843.43k £809.27k £839.20k £867.73k £914.44k
Gwariant - Ar godi arian £14.01k £18.52k £25.91k £26.76k £25.31k
Gwariant - Llywodraethu £11.07k £10.52k £5.60k £12.43k £8.99k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0