Dogfen lywodraethu FRIENDS OF CORNWATER CLUB
Rhif yr elusen: 1115292
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 12/10/2005 AS AMENDED ON 31/05/2006 AS AMENDED ON 31/03/2008 AS AMENDED ON 13/10/2011 AS AMENDED ON 15/03/2012
Gwrthrychau elusennol
TO SUPPORT THE CORNWATER CLUBS (RAVENSHEAD) LIMITED IN ANY WAY WHICH IS CHARITABLE AT LAW AS THE TRUSTEES SHALL DECIDE.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
RAVENSHEAD - NOTTINGHAM
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.