Hanes ariannol WIVELISCOMBE TOWN HALL TRUST
Rhif yr elusen: 1113317
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2017 | 31/05/2018 | 31/05/2019 | 31/05/2020 | 31/05/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.77k | £6.66k | £18.94k | £2.05k | £150 | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.19k | £3.44k | £2.54k | £10.50k | £3.71k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.