Ymddiriedolwyr LIGHTHOUSE (HIGH WYCOMBE)
Rhif yr elusen: 1114541

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christopher Brian Coyston | Cadeirydd | 30 January 2024 |
|
|
||||
Kayleigh Anita Welsh | Ymddiriedolwr | 25 March 2025 |
|
|
||||
Tabitha Rachel Esther Caroe | Ymddiriedolwr | 30 January 2024 |
|
|
||||
Debra Anne Norris | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|
||||
Anthony Lee | Ymddiriedolwr | 27 January 2021 |
|
|
||||
Ashleigh Chiyedza Chirenda | Ymddiriedolwr | 15 November 2018 |
|
|
||||
Simon James Evans | Ymddiriedolwr | 08 November 2016 |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.