Hanes ariannol CARLISLE MENCAP LIMITED

Rhif yr elusen: 1115348
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2019 30/09/2020 30/09/2021 30/09/2022 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.94m £3.00m £2.88m £2.03m £3.01m
Cyfanswm gwariant £3.45m £3.06m £3.04m £2.14m £2.92m
Incwm o gontractau'r llywodraeth £1.43m £1.42m £2.37m £1.86m £2.78m
Incwm o grantiau'r llywodraeth £1.26m £1.34m £217.70k £100 N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £20.15k £136.56k £227.69k £158.82k £228.95k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £19.27k £6.02k £0 £0 £0
Incwm - Weithgareddau elusennol £1.18k £2.77m £2.58m £1.86m £2.78m
Incwm - Gwaddolion £0 £211 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £0 £0 £0 £15 £983
Incwm - Arall £0 £86.62k £69.23k £15.39k £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £196.62k
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £3.43m £3.05m £3.04m £2.14m £2.92m
Gwariant - Ar godi arian £19.43k £6.37k £0 £0 £0
Gwariant - Llywodraethu £13.18k £0 £42.20k £26.59k £0
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0