JAMESTOWN UK FOUNDATION LIMITED
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Rule of Law Lectures Virginia Indian Festival The Discovery Tour Journey to the New World London 1606 - Virginia 1607 Exhibition Smithsonian Folklife Festival 2007
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2009
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 06 Mehefin 2006: Cofrestrwyd
- 23 Awst 2010: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/01/2007 | 31/01/2008 | 30/04/2009 | ||
---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £361.87k | £58.12k | £1.14k | |
|
Cyfanswm gwariant | £194.87k | £147.64k | £61.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2010 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2009 | 26 Ionawr 2010 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2009 | 30 Medi 2009 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2008 | 19 Ionawr 2009 | 50 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2008 | 28 Tachwedd 2008 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Ionawr 2007 | 14 Hydref 2008 | 319 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Ionawr 2007 | 15 Tachwedd 2007 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 18 JANUARY 2006
Gwrthrychau elusennol
1 THE ADVANCEMENT OF EDUCATION IN PARTICULAR IN RELATION TO THE FIRST PERMANENT ENGLISH SETTLEMENT IN AMERICA; AND 2 SUCH OTHER EXCLUSIVELY CHARITABLE PURPOSES AS THE DIRECTORS OF THE CHARITY MAY IN THEIR ABSOLUTE DISCRETION DETERMINE (IN ACCORDANCE WITH THE DEFINITION OF 'CHARITABLE' AS DEFINED IN ARTICLE 2.1(E) OF THE ARTICLES).
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE NATIONAL AND OVERSEAS.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window