THE NUCLEAR EDUCATION TRUST

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity now commissions its own work, aiming to influence decision makers. It no longer accepts new grant applications and will now only consider extending existing grants.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
- Yr Alban
Llywodraethu
- 14 Mawrth 2007: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steve Barwick | Cadeirydd | 03 August 2018 |
|
|
||||
Claire Poyner | Ymddiriedolwr | 01 December 2023 |
|
|
||||
Daniel Laurence Blaney | Ymddiriedolwr | 01 September 2023 |
|
|
||||
Dr Anna Shielagh Shelley Liddle | Ymddiriedolwr | 26 November 2022 |
|
|
||||
Peter Burt | Ymddiriedolwr | 18 April 2013 |
|
|
||||
Dr LINDA HUGL | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.92k | £15.11k | £53.55k | £32.58k | £13.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £62.21k | £32.77k | £2.19k | £33.60k | £31.91k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Medi 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 23 Medi 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 19 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 07 Medi 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 14 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 8 AUGUST 2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 15 JULY 2007.
Gwrthrychau elusennol
3.1 THE OBJECTS OF THE COMPANY (THE "OBJECTS") ARE:- (A) TO ADVANCE EDUCATION BY PROMOTING THE STUDY AND UNDERSTANDING OF AND RESEARCH INTO ARMS CONTROL AND DISARMAMENT, DEFENCE AND SECURITY, WITH AN EMPHASIS ON NUCLEAR WEAPONS AND OTHER WEAPONS OF MASS DESTRUCTION.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
49 Arrivato Plaza
Hall Street
ST. HELENS
Merseyside
WA10 1GH
- Ffôn:
- 01926831664
- E-bost:
- lhugl@nucleareducationtrust.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window