Ymddiriedolwyr MERTON MENCAP
Rhif yr elusen: 1113444
Cyfredol
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Drummond | Cadeirydd | 09 February 2016 |
|
|
||||
Alfredo Benedicto | Ymddiriedolwr | 11 July 2024 |
|
|
||||
Patrick Donald Fraser | Ymddiriedolwr | 12 April 2024 |
|
|
||||
Monica Stannard | Ymddiriedolwr | 09 January 2024 |
|
|
||||
Brian Treadwell | Ymddiriedolwr | 13 July 2023 |
|
|
||||
Russell Benzies | Ymddiriedolwr | 12 November 2019 |
|
|
||||
JULIAN FREDERICK JOHN WALTON | Ymddiriedolwr | 31 January 2013 |
|
|
||||
IAN NEWMAN | Ymddiriedolwr | 31 January 2013 |
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.