LITTLE FISHES NURSERY, THE CHURCH OF THE RESURRECTION
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
We provide Nursery education for children from two to 5 years of age.The children learn through play using the Foundation Phase initiative and encourage independence. We welcome everyone whatever their ethnicity or additional need. The Nursery is governed by a Management Committee but has a Manager for the day-to-day work. It is funded by fees, grants and fund-raising activities.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2019
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Darparu Gwasanaethau
- Caerdydd
Llywodraethu
- 05 Ebrill 2006: Cofrestrwyd
- 02 Medi 2020: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- LITTLE FISHES NURSERY (Enw gwaith)
- THE CHURCH OF THE RESURRECTION LITTLE FISHES NURSERY (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2015 | 31/08/2016 | 31/08/2017 | 31/08/2018 | 31/08/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £30.08k | £33.86k | £44.81k | £45.14k | £42.90k | |
|
Cyfanswm gwariant | £30.97k | £32.98k | £38.76k | £43.36k | £44.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | £0 | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2019 | 23 Hydref 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2019 | 23 Hydref 2019 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2018 | 19 Hydref 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2018 | 19 Hydref 2018 | Ar amser | |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2017 | 05 Ionawr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Awst 2017
(Mae'r cyfrifon |
05 Ionawr 2018 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 24/10/2004 AS AMENDED ON 13/05/2012 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 09 OCT 2018
Gwrthrychau elusennol
TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN BELOW STATUTORY SCHOOL AGE BY: (A) PROVIDING SAFE AND SATISFYING GROUP PLAY, IN WHICH PARENTS HAVE THE RIGHT TO TAKE PART (B) THERE BEING A SPIRITUAL ETHOS WITHIN EACH SESSION (C) ENCOURAGING OTHER CHARITABLE ACTIVITIES THROUGH WHICH PARENTS MAY HELP THE CHILDREN
Maes buddion
NOT DEFINED.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window