FLIC-FLAC GYMNASTICS CLUB

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Gymnastics for children and young people
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 11 Mai 2006: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phillip Crabtree | Ymddiriedolwr | 25 April 2025 |
|
|
||||
Sian Westwell | Ymddiriedolwr | 25 April 2025 |
|
|
||||
Angela Bibby | Ymddiriedolwr | 16 April 2025 |
|
|
||||
ANDREW FINCH | Ymddiriedolwr | 20 January 2022 |
|
|
||||
JANET LAVENDER | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £155.82k | £106.48k | £144.34k | £190.48k | £260.27k | |
|
Cyfanswm gwariant | £147.82k | £96.62k | £130.24k | £178.52k | £240.16k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.85k | £54.67k | £2.74k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 31 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2024
(Mae'r cyfrifon |
31 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 31 Ionawr 2025 | 366 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2023
(Mae'r cyfrifon |
09 Rhagfyr 2024 | 313 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 23 Tachwedd 2023 | 296 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2022
(Mae'r cyfrifon |
23 Tachwedd 2023 | 296 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 22 Tachwedd 2022 | 295 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2021
(Mae'r cyfrifon |
22 Tachwedd 2022 | 295 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 22 Tachwedd 2022 | 660 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR |
31 Mawrth 2020
(Mae'r cyfrifon |
22 Tachwedd 2022 | 660 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 11 JULY 2005
Gwrthrychau elusennol
(I) TO ADVANCE THE EDUCATION OF CHILDREN AND YOUNG PERSONS BY ENSURING THAT DUE ATTENTION IS GIVEN TO THE DEVELOPMENT AND OCCUPATION OF THEIR MINDS AND TO ENCOURAGE SUCH PERSONS TO PARTICIPATE IN GYMNASTICS AND OTHER ACTIVITIES. (II) TO PROVIDE OR ASSIST IN THE ORGANISATION OR PROVISION OF FACILITIES FOR PHYSICAL RECREATION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE FOR SUCH PERSONS UNDER THE AGE OF 25 YEARS AND WHO, BY REASON OF THEIR YOUTH AND SOCIAL AND ECONOMIC CIRCUMSTANCES HAVE NEED FOR SUCH FACILITIES WITH THE OBJECT OF IMPROVING THEIR CONDITIONS OF LIFE.
Maes buddion
NOT DEFINED. IN PRACTICE LANCASHIRE.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
FLIC FLAC GYMNASTICS
NORTH EXHIBITION HALL
CAMELOT THEME PARK
CHARNOCK RICHARD
CHORLEY
PR7 5LP
- Ffôn:
- 07971 604227
- E-bost:
- flicflac2010@hotmail.co.uk
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window