RAMA FOUNDATION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
1. To develop the capacities and the skills of members of socially and / or economically disadvantaged communities in all parts of the world (and particularly in India) in such a way as they are better able to identify, and help meet their needs and to participate more fully in society. 2. To advance education, health care and to aid in the relief of poverty in any part of the world (and particula
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
3 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Anifeiliaid
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Cyllid Arall
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- India
Llywodraethu
- 12 Mai 2006: Cofrestrwyd
- 16 Tachwedd 2009: Cofrestrwyd
- 16 Medi 2009: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr PRIYANKA PATEL | Cadeirydd | 17 December 2005 |
|
|
||||
Matthew Dayment | Ymddiriedolwr | 17 December 2022 |
|
|
||||
PETER WESTLAKE | Ymddiriedolwr | 17 December 2017 |
|
|
||||
MUNISH DATTA | Ymddiriedolwr | 17 December 2005 |
|
|||||
KOMILLA DATTA | Ymddiriedolwr | 17 December 2005 |
|
|
||||
NIKIN PATEL | Ymddiriedolwr | 17 December 2005 |
|
|
||||
ARTIKA DATTA | Ymddiriedolwr | 17 December 2005 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.60k | £8.06k | £12.92k | £9.49k | £15.29k | |
|
Cyfanswm gwariant | £25.72k | £15.60k | £17.11k | £20.80k | £21.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 24 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 29 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 17 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 21 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 03 Chwefror 2021 | 3 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 14 JANUARY 2006.
Gwrthrychau elusennol
(1) TO DEVELOP THE CAPACITIES AND THE SKILLS OF MEMBERS OF SOCIALLY AND/OR ECONOMICALLY DISADVANTAGED COMMUNITIES IN ALL PARTS OF THE WORLD (AND PARTICULARLY IN INDIA) IN SUCH A WAY AS THEY ARE BETTER ABLE TO IDENTIFY, AND HELP MEET THEIR NEEDS AND TO PARTICIPATE MORE FULLY IN SOCIETY. (2) TO ADVANCE EDUCATION, HEALTH CARE AND TO AID IN THE RELIEF OF POVERTY IN ANY PART OF THE WORLD (AND PARTICULARLY IN INDIA), AND FOR THOSE PURPOSES ONLY: (1) TO SEND VOLUNTEERS TO OTHER COUNTRIES TO SHARE AND DEVELOP THEIR SKILLS AND UNDERSTANDING AND TO SHARE THEIR EXPERIENCE WITH OTHERS ON RETURN; (2) TO UNDERTAKE OR ASSIST IN WORKS AND PROJECTS OF ALL KINDS; AND (3) TO EDUCATE THE PUBLIC CONCERNING THE NATURE, CAUSES AND EFFECTS OF SUCH POVERTY AND SUFFERING. (3) TO PAY OR APPLY OR CAUSE TO BE PAID OR APPLIED THE CAPITAL AND INCOME OF THE FOUNDATION TO SUCH CHARITIES OR SUCH CHARITABLE PURPOSES AND IN SUCH PROPORTIONS IN SUCH MANNER AND SUBJECT TO SUCH TERMS, CONDITIONS AS THE FOUNDATION MAY DETERMINE AND TO PROMOTE ANY OTHER CHARITABLE PURPOSES IN FURTHERANCE OF THE OBJECTS AS THE TRUSTEES FROM TIME TO TIME DETERMINE.
Maes buddion
IN ALL PARTS OF THE WORLD (AND PARTICULARLY IN INDIA).
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Rama Krippa
14 Hauxton Road
Trumpington
CAMBRIDGE
CB2 9LT
- Ffôn:
- 01223 474530
- E-bost:
- rama.foundation@gmail.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window