ACTIVE HOPE
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
WWN project continues to be delivered in 12 Warrington Primary Schools.Adventure Academy is well established with 60 children involved this year. Active Mentoring/Trainee Instructor programme also working well at a local special school. Active Hope partnered with 2 local primary schools to facilitate residential experiences for years 3,4 & 5 at one school & year 6 at the other school.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2014
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Warrington
Llywodraethu
- 09 Rhagfyr 2014: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1140534 ACTIVE HOPE
- 25 Ebrill 2006: Cofrestrwyd
- 09 Rhagfyr 2014: Tynnwyd (CRONFEYDD WEDI'U TROSGLWYDDO (INCOR))
Dim enwau eraill
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2010 | 30/09/2011 | 30/09/2012 | 30/09/2013 | 30/09/2014 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £113.59k | £122.70k | £24.68k | £5.58k | £1.89k | |
|
Cyfanswm gwariant | £111.12k | £140.53k | £42.93k | £6.80k | £2.24k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2014 | 28 Tachwedd 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2014 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2013 | 03 Ebrill 2014 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2013 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2012 | 24 Ionawr 2013 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2012 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2011 | 22 Mehefin 2012 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2011 | 22 Mehefin 2012 | Ar amser |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 19 APRIL 2006.
Gwrthrychau elusennol
(1) TO EDUCATE AND ASSIST YONG PEOPLE THROUGH THEIR LEISURE TIME ACTIVITY SO AS TO DEVELOP THEIR PHYSICAL MENTAL AND SPIRITUAL CAPACITIES THAT THEY GROW TO FULL MATURITY AS INDIVIDUALS AND MEMBERS OF SOCIETY AND THEIR CONDITIONS OF LIFE MAY BE IMPROVED. (2) TO ADVANCE THE CHRISTIAN RELIGION FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC IN ACCORDANCE WITH THE STATEMENTS OF BELIEF APPEARING IN THE SCHEDULE.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window