ymddiriedolwyr THE BENTLEY PRIORY BATTLE OF BRITAIN TRUST
Rhif yr elusen: 1115243
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Air Marshal Cliff Spink | Cadeirydd | 01 March 2016 |
|
|
||||
Air Vice-Marshal Ian Richard William Stewart CBE DL | Ymddiriedolwr | 23 January 2024 |
|
|||||
Gary Clive Headland DL | Ymddiriedolwr | 23 January 2024 |
|
|
||||
Dean Benton | Ymddiriedolwr | 17 September 2019 |
|
|
||||
Air Vice Marshal Ian Craig Morrison CBE | Ymddiriedolwr | 17 September 2019 |
|
|
||||
Karen Barker | Ymddiriedolwr | 28 November 2017 |
|
|
||||
David Julian Ashton | Ymddiriedolwr | 28 November 2017 |
|
|
||||
Air Vice-Marshal Clive Bairsto | Ymddiriedolwr | 06 May 2015 |
|
|||||
Wg Cdr ERICA FERGUSON OBE | Ymddiriedolwr | 02 March 2015 |
|
|
||||
NATASHA BROWN | Ymddiriedolwr | 28 July 2014 |
|
|
||||
Sangita Unadkat | Ymddiriedolwr | 28 July 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.