NCBI LONDON LTD
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
A charity being wound down by its trustees. It formerly promoted Equality, human rights, and the advantages of an open and plural society; in-line with protected characteristics in the Equality Act 2010. This was delivered through educational workshops and bespoke consultancy services to the corporate, public, and third sector.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2020
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Hawliau Dynol/cytgord Crefyddol Neu Hiliol/cydraddoldeb Neu Amrywiaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Pobl O Dras Ethnig Neu Hiliol Arbennig
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 15 Mai 2006: Cofrestrwyd
- 08 Mehefin 2022: Tynnwyd (WEDI PEIDIO Â BODOLI)
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £12.72k | £7.86k | £16.42k | £11.98k | £277 | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.03k | £8.87k | £16.23k | £7.94k | £6.18k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | £575 | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 05 Tachwedd 2021 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Rhagfyr 2020 | 61 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2018 | 02 Hydref 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2018 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 5 OCTOBER 2005.
Gwrthrychau elusennol
(I) TO ADVANCE EDUCATION BY TRAINING THE PUBLIC TO RECOGNISE FACTORS WHICH GIVE RISE TO PREJUDICE AND DISCRIMINATION BY REASON OF GENDER, CLASS, PHYSICAL ABILITY, NATIONALITY, ABILITY, RACIAL, RELIGIOUS, SEXUAL ORIENTATION, SOCIAL OR EDUCATIONAL BACKGROUNDS, AS WELL AS TEACHING THEM THE SKILLS AND STRATEGIES NEEDED TO RESOLVE AND ELIMINATE UNFAIR OR UNREASONABLE PREJUDICE AND DISCRIMINATION.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window