Hanes ariannol THE FRIENDS OF NORTH CLIFTON SCHOOL

Rhif yr elusen: 1114826
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/08/2020 31/08/2021 31/08/2022 31/08/2023 31/08/2024
Cyfanswm Incwm Gros £248 £0 £11.74k £8.74k £6.95k
Cyfanswm gwariant £973 £0 £8.62k £8.77k £2.17k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A