Hanes ariannol DIALOGUE SOCIETY
Rhif yr elusen: 1117039
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £87.45k | £123.62k | £448.10k | £377.56k | £341.03k | |
|
Cyfanswm gwariant | £67.60k | £121.42k | £352.19k | £431.70k | £339.38k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £9.40k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £82.74k | £52.11k | £58.78k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.