Hanes ariannol THE J M FARRADAY CHARITABLE TRUST

Rhif yr elusen: 1114239
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 05/04/2020 05/04/2021 05/04/2022 05/04/2023 05/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £22.77k £6.91k £6.86k £8.89k £13.34k
Cyfanswm gwariant £284.24k £275.65k £21.17k £21.57k £26.35k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A