Hanes ariannol HINDU SANSKAR RADIO

Rhif yr elusen: 1117667
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (53 diwrnod yn hwyr)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2020 31/03/2021 31/03/2022 31/03/2023 31/03/2024
Cyfanswm Incwm Gros £68.19k £81.24k £65.90k £55.25k £49.55k
Cyfanswm gwariant £67.94k £59.29k £59.50k £59.86k £59.69k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A