THE IFAKARA BAKERY PROJECT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The preservation and protection of health particularly but not exclusively by providing, or assisting in the provision of free bread to the community of Ifakara in Tanzania. The relief of financial hardship and advancement of education in Ifakara by supporting young people and such projects as the trustees determine.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
5 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelRoedd un neu fwy o'r cyflogeion yn ymddiriedolwyr yn flaenorol
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Cymorth Dramor/cymorth I’r Newynog
- Llety/tai
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Dibenion Elusennol Erall
- Plant/pobl Ifanc
- Pobl Ag Anableddau
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Dinas Birmingham
- Dinas Coventry
- Dinas Derby
- Dudley
- Sandwell
- Solihull
- Swydd Gaerloyw
- Swydd Nottingham
- Swydd Warwig
- Walsall
- Tanzania
Llywodraethu
- 03 Mehefin 2006: Cofrestrwyd
- THE IFAKARA BAKERY PROJECT AND FREE BREAD FUNDS - TANZANIA (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev SIOR COLEMAN | Cadeirydd |
|
||||||
Martin Siyovelwa | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Dr Benjamin Schellenberg | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
Dee Johnson | Ymddiriedolwr | 28 April 2020 |
|
|
||||
Robin Johnson | Ymddiriedolwr | 28 April 2020 |
|
|||||
Annabelle Elizabeth Schellenberg | Ymddiriedolwr | 31 January 2020 |
|
|
||||
GEORGINA ELIZABETH ARNOLD | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £56.93k | £38.15k | £33.73k | £40.59k | £30.04k | |
|
Cyfanswm gwariant | £69.49k | £24.32k | £35.40k | £27.00k | £42.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 31 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 19 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 28 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Rhagfyr 2021 | 38 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 08 Rhagfyr 2021 | 38 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 31 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 01 Rhagfyr 2020 | 31 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
DECLARATION OF TRUST DATED 13 MAY 2006
Gwrthrychau elusennol
THE TRUSTEES MUST APPLY THE INCOME OF THE CHARITY IN FURTHERING THE FOLLOWING OBJECTS: (I) THE PRESERVATION AND PROTECTION OF HEALTH PARTICULARLY BUT NOT EXCLUSIVELY BY PROVIDING OR ASSISTING IN THE PROVISION OF FREE BREAD TO THE COMMUNITY OF IFAKARA IN AFRICA (II) THE RELIEF OF FINANCIAL HARDSHIP AND ADVANCEMENT OF EDUCATION IN IFAKARA BY SUPPORTING YOUNG PEOPLE AND SUCH PROJECTS AS THE TRUSTEES DETERMINE.
Maes buddion
IFAKARA, AFRICA
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
9 KINGSHILL DRIVE
BIRMINGHAM
B38 8SA
- Ffôn:
- 0121 4585488
- E-bost:
- contact@bakeryfund.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window