Hanes ariannol NEATH PORT TALBOT CHILD CONTACT CENTRE

Rhif yr elusen: 1114023
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 24 diwrnod
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/06/2019 30/06/2020 30/06/2021 30/06/2022 30/06/2023
Cyfanswm Incwm Gros £5.25k £8.25k £6.72k £9.08k £5.50k
Cyfanswm gwariant £7.35k £7.03k £5.14k £5.98k £8.96k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A