Hanes ariannol DEVIZES OUTDOOR CELEBRATORY ARTS
Rhif yr elusen: 1123392
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/10/2008 | 30/10/2009 | 31/10/2010 | 31/10/2011 | 31/10/2012 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £51.34k | £94.57k | £52.35k | £71.69k | £111.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £51.02k | £89.23k | £56.06k | £53.56k | £81.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.