ymddiriedolwyr CULLINGWORTH PRE-SCHOOL
Rhif yr elusen: 1114082
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hayley Heaton | Ymddiriedolwr | 23 June 2023 |
|
|
||||
Lydia Reveley | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||
Paul Damien Leonard | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||
Helen Darby | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||
Roxanne Hardy | Ymddiriedolwr | 01 September 2022 |
|
|
||||
Beatrice Halstead | Ymddiriedolwr | 08 November 2021 |
|
|
||||
Amy Higgins | Ymddiriedolwr | 08 November 2021 |
|
|
||||
Karen Hutton | Ymddiriedolwr | 08 November 2021 |
|
|
||||
Daniel Higgins | Ymddiriedolwr | 22 April 2021 |
|
|
||||
Joanna Susan Major | Ymddiriedolwr | 09 March 2020 |
|
|
||||
Barbara Knowles | Ymddiriedolwr | 01 August 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.