Hanes ariannol WALSALL MULTI FAITH FORUM

Rhif yr elusen: 1117669
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2012 31/03/2013 31/03/2014 31/03/2015 31/03/2016
Cyfanswm Incwm Gros £0 £0 £4.00k £100 £2.50k
Cyfanswm gwariant £80 £502 £4.00k £0 £110
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A