PORT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
TO PROMOTE & PROTECT THE PHYSICAL & MENTAL HEALTH OF UK SUFFERERS OF CHRONIC INTESTINAL PSEUDO OBSTRUCTION (CIPS), GASTROPARESIS & DYSMOTILITY LEADING TO INTESTINAL FAILURE THROUGH THE PROVISION OF FUNDING FOR MEDICAL RESEARCH, SUPPORT ,EDUCATION & PRACTICAL ADVICE TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC IN ALL AREAS RELATING TO CIPS GASTROPARESIS & DYSMOTILITY LEADING TO INTESTINAL FAILURE
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

10 Ymddiriedolwyr
2 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Pobl Ag Anableddau
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 16 Mai 2006: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUSAN STEWART | Cadeirydd | 16 May 2006 |
|
|
||||
ABIGAIL ANDREWS | Ymddiriedolwr | 19 October 2022 |
|
|
||||
Dr Nigel John Meadows | Ymddiriedolwr | 07 February 2019 |
|
|
||||
BARRY JOHN STEWART | Ymddiriedolwr | 07 February 2019 |
|
|
||||
LESLEY CARMICHAEL | Ymddiriedolwr | 10 March 2018 |
|
|
||||
Ashlee Johnson | Ymddiriedolwr | 08 February 2015 |
|
|
||||
Kilian Fitzsimmons-Wilson | Ymddiriedolwr | 28 February 2014 |
|
|
||||
REBECCA MARY STANIER | Ymddiriedolwr | 05 August 2012 |
|
|
||||
SONIA FROST | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
IAN FROST | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £22.21k | £39.68k | £55.75k | £32.72k | £38.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £133.66k | £839 | £49.77k | £585 | £419 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 18 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 18 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 27 Ionawr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 27 Ionawr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 24 Ionawr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 24 Ionawr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 18 Ionawr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 18 Ionawr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 26 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
TRUST DEED DATED 22 FEBRUARY 2006.
Gwrthrychau elusennol
* TO PROMOTE AND PROTECT THE PHYSICAL AND MENTAL HEALTH OF SUFFERERS OF CHRONIC PSEUDO OBSTRUCTION IN THE UNITED KINGDOM THROUGH THE PROVISION OF FINANCIAL ASSISTANCE, SUPPORT, EDUCATION AND PRACTICAL ADVICE. * TO ADVANCE THE EDUCATION OF THE GENERAL PUBLIC IN ALL AREAS RELATING TO CHRONIC PSEUDO OBSTRUCTION * THE RELIEF OF SICKNESS AND THE PRESERVATION OF HEALTH AMONG PEOPLE RESIDING PERMANENTLY OR TEMPORARILY IN THE UNITED KINGDOM.
Maes buddion
THE UNITED KINGDOM.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
STEEPLE LODGE
CHURCH LANE
DODDINGHURST
BRENTWOOD
CM15 0NJ
- Ffôn:
- 07939885699
- E-bost:
- sue_stewart_pseudo@hotmail.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window