JAMES SQUARE PLYMOUTH LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Charity's objects and principal activities are to further the advancement of further education for the University of Plymouth and its students and students of other educational institutions and others in need of housing attending education and training or other courses or events at the University of Plymouth or in Devon.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 August 2024
Cyfanswm incwm:
£1,354,000
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £18.00k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £1.34m | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£653,000
Codi arian | £635.00k | |
Weithgareddau elusennol | £18.00k | |
Arall | £0 |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £635.00k | |
Gwariant elusennol | £18.00k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £701.00k |
Pobl

5 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Dibenion Elusennol Erall
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Arall Neu Ddim Un O’r Rhain
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 18 Ebrill 2006: Cofrestrwyd
- UPP (JAMES SQUARE PLYMOUTH) LIMITED (Enw blaenorol)
- Rheoli risg
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julie Marie Fielder | Ymddiriedolwr | 28 February 2025 |
|
|
||||
Martinus Maria Berkien | Ymddiriedolwr | 28 February 2025 |
|
|
||||
Derrick Burdett | Ymddiriedolwr | 13 July 2021 |
|
|
||||
Julian True | Ymddiriedolwr | 22 January 2020 |
|
|
||||
Clive Wilson Crawford | Ymddiriedolwr | 19 November 2013 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.20m | £1.19m | £1.21m | £1.90m | £1.35m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.21m | £1.19m | £1.18m | £1.19m | £653.00k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £72.00k | £0 | £0 | £87.00k | £18.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.13m | £1.11m | £1.21m | £1.81m | £1.34m | |
|
Incwm - Arall | £0 | £72.00k | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £72.00k | £72.00k | £83.00k | £87.00k | £18.00k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.13m | £0 | £0 | £1.10m | £635.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £63.00k | £62.00k | £68.00k | £72.00k | £3.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £10.00k | £0 | £15.00k | £15.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.13m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £1.12m | £1.10m | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | 31/08/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm asedau | £25.13m | £24.77m | £24.02m | £24.28m | £23.97m | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £25.09m | £24.74m | £23.96m | £23.52m | £22.50m |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2024 | 25 Mawrth 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2024 | 25 Mawrth 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2023 | 19 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2023 | 19 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2022 | 28 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2022 | 28 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2021 | 09 Mehefin 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2021 | 09 Mehefin 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Awst 2020 | 29 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Awst 2020 | 29 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED ON 1 MARCH 2006 AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION DATED 17 NOVEMBER 2006 AND 20 MAY 2009
Gwrthrychau elusennol
3.1. TO FURTHER THE PROVISION AND ADVANCEMENT OF EDUCATION BY: 3.1.1. PURCHASING OR OTHERWISE ACQUIRING, CONSTRUCTING, REFURBISHING, PROVIDING AND MANAGING: (A) FACILITIES OF HIGHER AND FURTHER EDUCATION, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO RESEARCH CENTRES, LABORATORIES, LIBRARIES, SPORTS FACILITIES, LECTURE THEATRES AND ACADEMIC FACULTIES: AND (B) HALLS OF RESIDENCE, HOUSES, HOSTELS OR ANY OTHER HOUSING ACCOMMODATION INCLUDING, WITHOUT LIMITATION, THE PROVISION OF SHORT ASSURED TENANCIES; AND 3.1.2. PROVIDING ANY ASSOCIATED AMENITIES, SERVICES, ADVICE OR ASSISTANCE FOR THE UNIVERSITY OF PLYMOUTH AND ITS STUDENTS AND STUDENTS OF OTHER EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND OTHERS IN NEED OF HOUSING ATTENDING (WHETHER OR NOT AS STUDENTS) EDUCATIONAL AND TRAINING OR OTHER COURSES OR EVENTS AT THE UNIVERSITY OF PLYMOUTH OR WITHIN DEVON; 3.2 TO SUPPORT, AID AND ASSIST IN ANY WAY THE ACTIVITIES OF THE UNIVERSITY OF PLYMOUTH AS AN INSTITUTION OF EDUCATION, LEARNING AND RESEARCH; 3.3 TO PROVIDE HOUSING AND ASSOCIATED AMENITIES AND SERVICES FOR: 3.3.1 PERSONS IN NECESSITOUS CIRCUMSTANCES UPON TERMS APPROPRIATE TO THEIR MEANS; 3.3.2 ANY OTHER PERSONS FOR WHOM IT WOULD BE CHARITABLE TO PROVIDE HOUSES, HOSTELS OR OTHER HOUSING ACCOMMODATION
Maes buddion
NATIONAL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
1st Floor
12 ARTHUR STREET
London
EC4R 9AB
- Ffôn:
- 02073987200
- E-bost:
- compliance@upp-ltd.com
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window