YOUTH SAILING @ CHASEWATER
Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Youth Sailing @ Chasewater offers a fun and friendly way for youngsters (ages 10-18) to sail, whether learning from scratch or improving existing skills. We offer a full training programme, run by RYA qualified instructors, which sees absolute beginners sailing solo in as little as two sessions, if they feel confident enough to do so.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2018
Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Chwaraeon/adloniant
- Plant/pobl Ifanc
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- 17 Mai 2006: Cofrestrwyd
- 30 Rhagfyr 2019: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
Dim enwau eraill
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2014 | 30/09/2015 | 30/09/2016 | 30/09/2017 | 30/09/2018 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.72k | £4.34k | £3.38k | £3.36k | £3.10k | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.13k | £4.76k | £3.86k | £3.06k | £3.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | Heb ei gyflwyno | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2018 | 30 Ionawr 2019 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2018 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2017 | 24 Ionawr 2018 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2017 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2016 | 07 Mawrth 2017 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2016 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 20 AUGUST 2005.
Gwrthrychau elusennol
(1.1) THE OBJECT OF THE ASSOCIATION SHALL BE TO PROVIDE FACILITIES FOR AND PROMOTE PARTICIPATION IN SAILING AND ALLIED SAILING ACTIVITIES BY YOUNG PEOPLE. (1.2) MEMBERSHIP WILL BE OPEN TO THE WHOLE COMMUNITY BETWEEN THE AGES OF 1O (THIS INCLUDES YOUNG PEOPLE THAT WILL BE 10 IN THAT CALENDAR YEAR) AND 18 (OR 21, IF RECEIVING FULL-TIME EDUCATION) (1.3) THE ASSOCIATION WILL BE NON-PROFIT MAKING AND ALL FUNDS WILL BE USED IN PURSUIT OF THE OBJECTIVES IDENTIFIED ABOVE.
Maes buddion
NOT DEFINED.
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window