AFRICAN FRENCH SPEAKINGORGANISATION 'A.F.S.OR'

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Education: ESOL sessions; After school education; Sportive and recreational activities; Volunteer Schemes; Trainings; Seminars; Anti-Social Behaviour workshops; Interpreting and Translation, Counselling and Advocacy services; Medical/Health/Sickness and Disability information; Relief of Poverty; Housing/Accommodation; Arts/Culture; Economic/Community development/Employment;Acts as resource body
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

3 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Anabledd
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Gwasanaethau
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Gweithredu Fel Corff Mantell Neu Gorff Adnoddau
- Barnet
- Brent
- Camden
- Enfield
- Greenwich
- Hackney
- Haringey
- Islington
- Lambeth
Llywodraethu
- 21 Mawrth 2007: Cofrestrwyd
- AFRICANS FRENCH SPEAKING ORGANISATION 'AFSOR' (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Talu staff
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
3 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maaza Ashmelash | Ymddiriedolwr | 31 March 2021 |
|
|
||||
Birhane Tsehaye | Ymddiriedolwr | 31 March 2019 |
|
|
||||
Lazarus Gabriel | Ymddiriedolwr | 22 October 2016 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £19.92k | £24.68k | £13.30k | £2.80k | £3.51k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.79k | £25.56k | £17.68k | £9.15k | £3.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £1.50k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 05 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 10 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 06 Mai 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 14 Gorffennaf 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 10 Gorffennaf 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 27 AUGUST 2005 AS AMENDED 18 FEBRUARY 2007 AND 9 JUNE 2007 AND 2ND AUGUST 2010
Gwrthrychau elusennol
FOR THE BENEFIT OF THE PUBLIC, IN PARTICULAR BUT NOT EXCLUSIVELY REFUGEES, ASYLUM SEEKERS AND MIGRANTS IN THE AFRICAN FRENCH SPEAKING COMMUNITIES RESIDING IN THE LONDON BOROUGHS OF BARNET, BRENT, BROXBOURNE, CAMDEN, ENFIELD, HACKNEY, HARINGEY, ISLINGTON, LAMBETH AND WALTHAM FOREST BY: 1. THE RELIEF OF PERSONS WHO ARE IN CONDITIONS OF POVERTY, SICKNESS AND DISTRESS BY PROVIDING SUCH PERSONS WITH ADVICE ON HEALTH, HOUSING, EDUCATION AND SOCIAL ISSUES; 2. THE PROVISION OF FACILITIES FOR RECREATION AND OTHER LEISURE TIME OCCUPATION IN THE INTERESTS OF SOCIAL WELFARE WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID BENEFICIARIES.
Maes buddion
BARNET, BRENT, BROXBOURNE, CAMDEN, ENFIELD, HACKNEY, HARINGEY, ISLINGTON, LAMBETH, WALTHAM FOREST.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
ROOM 4
Community House
311 Fore Street
Edmonton
LONDON
N9 0PZ
- Ffôn:
- 02083736200
- E-bost:
- afsorlondon307@yahoo.fr
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window