Hanes ariannol YOUNG LIVES

Rhif yr elusen: 1114745
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2008 31/03/2009 31/03/2010 31/03/2011 31/03/2012
Cyfanswm Incwm Gros £766.31k £1.07m £1.22m £1.22m £1.91m
Cyfanswm gwariant £771.23k £1.01m £1.08m £1.19m £1.98m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o roddion a chymynroddion £91.86k £564.84k £83.66k £166.57k £161.38k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £0 £0 £0 £0 £5.99k
Incwm - Weithgareddau elusennol £620.95k £490.41k £1.13m £1.04m £1.73m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £12.44k £17.18k £7.62k £7.75k £10.96k
Incwm - Arall £41.06k £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £766.31k £991.41k £1.07m £1.17m £1.96m
Gwariant - Ar godi arian N/A N/A N/A N/A N/A
Gwariant - Llywodraethu £4.92k £14.65k £6.93k £18.93k £15.57k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0