Hanes ariannol CODDINGTON COMMUNITY ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1116780
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2017 | 31/07/2018 | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/03/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £21.29k | £23.49k | £28.48k | £31.63k | £15.83k | |
|
Cyfanswm gwariant | £20.45k | £22.44k | £28.35k | £29.34k | £14.43k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | N/A | N/A | £12.54k | £13.78k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.