Hanes ariannol WILMSLOW ADVANCED MOTORISTS

Rhif yr elusen: 1113682
Elusen a dynnwyd
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/09/2007 30/09/2008 30/09/2009 30/09/2010 30/09/2011
Cyfanswm Incwm Gros £1.71k £1.22k £2.54k £866 £852
Cyfanswm gwariant £1.07k £1.29k £2.97k £556 £1.86k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A